Jesper Helt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VH FRAGT V/JESPER HELT (Ejer) |
Største overskud: | 2.357' DKK SKIVE FRAGT A/S (2020) |
Største underskud: | -1.550' DKK SKIVE FRAGT A/S (2023) |
Største egenkapital: | 9.570' DKK SKIVE FRAGT A/S (2022) |
Største gæld: | 25.924' DKK SKIVE FRAGT A/S (2019) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos SKIVE FRAGT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af V.H. FRAGT ApS (21 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1993 i VH FRAGT V/JESPER HELT som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Helt der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jesper i 9 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
V.H. FRAGT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKIVE FRAGT A/S
Via V.H. FRAGT ApS
Direktørposter (2)
-
V.H. FRAGT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2003 -
SKIVE FRAGT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
SKIVE FRAGT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
A/S SKIVE LASTBILCENTRAL
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2008
Registreringsdato: 31.03.2008 -
DANSKE FRAGTMÆND SKIVE/VIBORG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2007
Registreringsdato: 01.09.2007 -
A/S VIBORG FRAGTCENTRAL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2007
Registreringsdato: 01.09.2007
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Reel ejer
25.06.2003 - Stadig aktiv
Ejer
24.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.11.2017 - 03.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.07.2004 - 02.12.2021
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.05.2002 - 31.03.2008
Bestyrelsesmedlem
27.05.2002 - 01.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2004 - 01.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Helt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i SKIVE FRAGT A/S der præsenterede et overskud på 2.357' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i SKIVE FRAGT A/S der præsenterede et underskud på 1.550' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 2 måneder fra 2004 til i dag hos SKIVE FRAGT A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.550' DKK (SKIVE FRAGT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.276' DKK (SKIVE FRAGT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.056' DKK (V.H. FRAGT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jan Ringgaard.