Bent Erik Roer Næsted
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 669' DKK MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) (2014) |
Største underskud: | -231' DKK MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.888' DKK MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) (2017) |
Største gæld: | 785' DKK MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS (20 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 hos Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS (tidligere MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Det var sammen med business-partneren John Leutenberger at Bent Erik Roer Næsted stiftede Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS den dag i august 2003. Titlen som Direktør, Stifter og Ejer bestred Bent i 20 år 4 måneder, før stoppet d. 3. januar 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen malerforretninger. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2014 kunne vise et overskud på 669' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Malermester Bent Roer Næsted
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2024
Registreringsdato: 03.01.2024 -
Malermester Bent Roer Næsted (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023
Blå bog (fortsat)
Bent har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
12.08.2003 - 30.05.2024
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 669' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MALERMESTRENE BENT ROER NÆSTED & JOHN LEUTENBERGER ApS (Nu: Malerfirmaet af 29. december 2023 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 231' DKK.