Jose Luis Tur
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tur-S Havneproviant v/Jose Luis Tu (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tur-S Havneproviant v/Jose Luis Tu (30 år 6 måneder) |
Det hele startede i 1994 i Tur-S Havneproviant v/Jose Luis Tu (tidligere TUR-S HAVNEPROVIANT V/JOSE LUIS TUR) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jose Luis Tur og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Jose nu bestreddet i 30 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor tobaksforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tur-S Havneproviant v/Jose Luis Tu
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
SPURVEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2008
Registreringsdato: 09.10.2008 -
SPURVEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.01.2005
Registreringsdato: 06.01.2005 -
TUR-S HAVNEPROVIANT V/JOSE LUIS TUR (Nu: Tur-S Havneproviant v/Jose Luis Tu) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.1994
Registreringsdato: 30.03.1994
Blå bog (fortsat)
Jose har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.03.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.01.2005 - 09.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab