Tino Kjær Thorsøe
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DISKOTEK MAINSTREET V/TINO THORSØE (Ejer) |
Største overskud: | 856' DKK THORSØE HOLDING ApS (Nu: CEC Event Cph ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -2.727' DKK COPENHAGEN EVENT COMPANY ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 905' DKK COPENHAGEN EVENT COMPANY ApS (2015) |
Største gæld: | 8.273' DKK COPENHAGEN EVENT COMPANY ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos THORSØE HOLDING ApS (Nu: CEC Event Cph ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af CEC Event Cph ApS (23 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1988 ved DISKOTEK MAINSTREET V/TINO THORSØE i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tino Kjær Thorsøe der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tino i 7 år 10 måneder, før stoppet den 4. januar 1996.
Virksomheden opererede indenfor diskoteker og natklubber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. januar 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OY-ANA ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100% -
CEC Event Cph ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CLOUD BASE ApS
Via OY-ANA ApS
Direktørposter (1)
-
CEC Event Cph ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
OY-ANA ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
OY-ANA ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
OY-ANA ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
OY-ANA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2022
Registreringsdato: 24.06.2022
Blå bog (fortsat)
Tino har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.03.2001 - Stadig aktiv
Ejer
19.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.06.2022 - 16.08.2023
Ejer
24.06.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.10.2014 - 02.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.08.2008 - 19.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.03.2001 - 22.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor THORSØE HOLDING ApS (Nu: CEC Event Cph ApS) kunne fremvise et overskud på 856' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor COPENHAGEN EVENT COMPANY ApS kunne fremvise et underskud på 2.727' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (THORSØE HOLDING ApS (Nu: CEC Event Cph ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 658' DKK (THORSØE HOLDING ApS (Nu: CEC Event Cph ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 152' DKK (OY-ANA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tino' netværk er Jens Kristian Frost.