Jørgen Flink
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1990 (34 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Flink Ejendomsservice (Ejer) |
Største overskud: | 266' DKK Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS) (2021) |
Største underskud: | -140' DKK Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 323' DKK Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS) (2022) |
Største gæld: | 285' DKK Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Flink Ejendomsservice (33 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 hos Flink Ejendomsservice (tidligere Flink Service/Jørgen Flink) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jørgen Flink der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jørgen i 33 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Flink Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Flink Marine ApS
Via Flink Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Flink Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2022 -
Flink Marine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2021
Tidslinje (7)
-
Flink Service/Jørgen Flink (Nu: Flink Ejendomsservice) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Flink Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
Flink Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022
Blå bog (fortsat)
Jørgen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1990 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
08.06.2021 - 24.08.2022
Ejer
08.06.2021 - Stadig aktiv
Direktør
06.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Flink er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Flink Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 194' DKK. Igennem holdingselskabet Flink Invest ApS har Jørgen derfor også ejerandele i Flink Marine ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jørgen Flink, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS) kunne offentliggøre et overskud på 266' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS) kunne offentliggøre et underskud på 140' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 140' DKK (Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 214' DKK (Flink Services ApS (Nu: Flink Marine ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 194' DKK (Flink Invest ApS).