Mogens Nørregaard Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EGEBJERG SMEDIE & TRAKTOR I/S/ MOGENS JØRGENSEN/LARS JØRGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.702' DKK EGEBJERG VVS ApS (Nu: EGEBJERG SMEDIE ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 11.535' DKK EGEBJERG VVS ApS (Nu: EGEBJERG SMEDIE ApS) (2023) |
Største gæld: | 8.864' DKK EGEBJERG VVS ApS (Nu: EGEBJERG SMEDIE ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos EGEBJERG VVS ApS (Nu: EGEBJERG SMEDIE ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EGEBJERG SMEDIE & TRAKTOR I/S/ MOGENS JØRGENSEN/LARS JØRGENSEN (39 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1985 i EGEBJERG SMEDIE & TRAKTOR I/S/ MOGENS JØRGENSEN/LARS JØRGENSEN med titlen som Ejer. Mogens Nørregaard Jørgensen købte en part af virksomheden d. 1. april 1985 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mogens af: Lars Nørregård Jørgensen. Hvervet som Ejer har Mogens nu bestreddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EGEBJERG SMEDIE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
EGEBJERG SMEDIE & TRAKTOR I/S/ MOGENS JØRGENSEN/LARS JØRGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
EGEBJERG SMEDIE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1990
Repræsentant (1)
-
Ollerup mandshold
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Ollerup mandshold
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.02.2023
Registreringsdato: 12.02.2023 -
EGEBJERG VVS ApS (Nu: EGEBJERG SMEDIE ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.1996
Registreringsdato: 17.12.1996 -
UTX NR. 10.021 A/S (Nu: P. O. INVEST HOLDING A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.1995
Registreringsdato: 17.08.1995
Blå bog (fortsat)
Mogens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1990 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.1991 - 17.08.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor EGEBJERG VVS ApS (Nu: EGEBJERG SMEDIE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.702' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Lars Nørregård Jørgensen.