Hans Vinstrup Henriksen
Karrieren startede hos: | INDUSTRIFYRING AF 1971 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.883' DKK P. OLESEN OG SØNNER A/S (2018-19) |
Største underskud: | -3.469' DKK PANNERUP HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 99.436' DKK P. OLESEN OG SØNNER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 146.937' DKK P. OLESEN OG SØNNER A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 167 årsværk hos P. OLESEN OG SØNNER A/S (2023-24) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu mange år siden hos INDUSTRIFYRING AF 1971 A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Vinstrup Henriksen i 18 år 2 måneder, før stoppet d. 1. marts 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. februar 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PENTAS INVEST AARHUS ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Grænsegaarden I/S
Via PENTAS INVEST AARHUS ApSIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
PENTAS INVEST AARHUS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.1998
Tidslinje (57)
-
PANNERUP HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
PANNERUP HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.10.2019
Registreringsdato: 14.10.2019 -
P. OLESEN OG SØNNER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2019
Registreringsdato: 29.08.2019
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,25% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
24.09.1998 - Stadig aktiv
Ejer
02.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
14.10.2019 - 30.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2011 - 29.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.06.2014 - 14.03.2018
Reel ejer
09.01.2018 - 04.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Hans Vinstrup Henriksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos P. OLESEN OG SØNNER A/S der præsenterede et overskud på 40.883' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år fra 1984 til 2013 hos ANLÆGSGARTNERNE H. HOFFMANN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.579' DKK (ENTREPRENØRFIRMA BEA ApS (Nu: ANLÆGSGARTNERNE H. HOFFMANN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 57' DKK (SLP NR. 10.547 A/S (Nu: TILST GLAS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 52.885' DKK (P. OLESEN OG SØNNER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 230' DKK (SLP NR. 10.547 A/S (Nu: TILST GLAS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Tommy Karl Larsen.