Vivian Boje
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Indretningsarkitekt Vivian Boje (Ejer) |
Største overskud: | 665' DKK JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS) (2021) |
Største underskud: | -233' DKK JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 3.716' DKK JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS) (2023) |
Største gæld: | 137' DKK JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Indretningsarkitekt Vivian Boje (47 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos Indretningsarkitekt Vivian Boje (tidligere Fr Vivian Boje) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Vivian Boje og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Vivian nu besiddet i 47 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor arkitektvirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INDRETNING VIVIAN BOJE ApS
Ejerandel: 100% -
Indretningsarkitekt Vivian Boje
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
INDRETNING VIVIAN BOJE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.1997
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2001
Registreringsdato: 20.06.2001 -
VICH 3778 ApS (Nu: INDRETNING PÅ ØSTBANEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2001
Registreringsdato: 20.06.2001 -
JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 24.11.1997
Registreringsdato: 24.11.1997
Blå bog (fortsat)
Vivian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.1997 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.09.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1993 - 20.06.2001
Direktør
24.11.1997 - 20.06.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.04.1980 - 03.01.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS) landede et overskud på 665' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor JUT NR. 9710 ApS (Nu: INDRETNING VIVIAN BOJE ApS) landede et underskud på 233' DKK.