Jørgen Bay
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKIBBILD SMEDE OG MASKINFORRETNING V/JØRGEN BAY (Ejer) |
Største overskud: | 46' DKK SKIBBILD INVEST ApS (2014) |
Største underskud: | -41' DKK SKIBBILD INVEST ApS (2015) |
Største egenkapital: | 584' DKK SKIBBILD INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 461' DKK SKIBBILD INVEST ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKIBBILD SMEDE OG MASKINFORRETNING V/JØRGEN BAY (27 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1997 i SKIBBILD SMEDE OG MASKINFORRETNING V/JØRGEN BAY med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jørgen Bay og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jørgen nu bestreddet i 27 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen reparation af maskiner.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKIBBILD SMEDE OG MASKINFORRETNING V/JØRGEN BAY
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
SKIBBILD INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 15.04.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
SKIBBILD INVEST ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2015
Registreringsdato: 15.04.2015 -
LOKALBUTIKKEN I SKIBBILD-NØVLING F.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2012
Registreringsdato: 28.03.2012 -
LOKALBUTIKKEN I SKIBBILD-NØVLING F.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2010
Registreringsdato: 06.12.2010
Blå bog (fortsat)
Jørgen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2010 - 28.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Bay har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i SKIBBILD INVEST ApS der præsenterede et overskud på 44' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i SKIBBILD INVEST ApS der præsenterede et underskud på 41' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 5 måneder fra 2015 til i dag hos SKIBBILD INVEST ApS.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Henry Jakobsen.