Klaus Løvgreen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 1993 (30 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | GENERAL TRADING COMPANY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 132' DKK RESSO ApS (Nu: datoselskabet af 1.9.2018 ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.249' DKK Resso Roasthouse ApS (Nu: Anpartsselskabet af 07.08.2017) (2020) |
Største egenkapital: | 160' DKK Resso Roasthouse ApS (Nu: Anpartsselskabet af 07.08.2017) (2017-18) |
Største gæld: | 1.309' DKK RESSO ApS (Nu: datoselskabet af 1.9.2018 ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos RESSO ApS (Nu: datoselskabet af 1.9.2018 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af datoselskabet af 1.9.2018 ApS (8 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1993 hos GENERAL TRADING COMPANY ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Klaus Løvgreen Jensen i 3 år 7 måneder, før stoppet d. 6. juni 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. juni 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GreenCoffee Roastery ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
GreenCoffee Roastery ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
GreenCoffee Roastery ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
GreenCoffee Roastery ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
GreenCoffee Roastery IVS (Nu: GreenCoffee Roastery ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Resso Roasthouse ApS (Nu: Anpartsselskabet af 07.08.2017) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.04.2020 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.04.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.08.2017 - 30.11.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
05.08.2012 - 14.08.2012
Direktør
15.08.2012 - 19.02.2019
Ejer
15.08.2012 - 25.03.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2014 - 27.04.2015
Bestyrelsesmedlem
28.04.2015 - 25.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor RESSO ApS (Nu: datoselskabet af 1.9.2018 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 132' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Resso Roasthouse ApS (Nu: Anpartsselskabet af 07.08.2017) kunne offentliggøre et underskud på 1.249' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Anne Sofie Bang.