Finn Albers Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Spedsbjerg-Tommerup- Vissenbjerg Dyrlæger I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.201' DKK DYRLÆGERINGEN A/S (2017) |
Største underskud: | -476' DKK KONET-PRAKSIS ApS (Nu: DYRLÆGER & KO ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.757' DKK SIMHERD A/S (2023) |
Største gæld: | 6.498' DKK DYRLÆGERINGEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos DYRLÆGERINGEN A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Finn A Petersen (24 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1995 i Spedsbjerg-Tommerup- Vissenbjerg Dyrlæger I/S i hvervet som Ejer. Finn Albers Petersen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 1995 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Finn af: Anders Bernt Hytteballe Andersen, Erling Zachariassen og Rene Ruhlmann Skovgaard Nielsen. Hvervet som Ejer havde Finn i 10 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CMS ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CMS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
CMS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.02.2021
Registreringsdato: 18.02.2021 -
Finn A Petersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
FAPS ApS (Nu: RISK ASSESSMENT ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2019
Registreringsdato: 30.01.2019
Blå bog (fortsat)
Finn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.1996 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2005 - 30.01.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.02.2009 - 06.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2010 - 21.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2012 - 22.04.2014
Reel ejer
01.09.2015 - Stadig aktiv
Ejer
04.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
18.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor STRATEKO ApS landede et overskud på 278' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CMS ApS landede et underskud på 97' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 657' DKK (SIMHERD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 97' DKK (CMS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.757' DKK (SIMHERD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (CMS ApS).