Bjarne Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | MEJLS-ORTEN-TINGHØJ VINDMØLLELAUG JØRGEN ENGELBRETH (Ejer) |
Største overskud: | 108.744' DKK SEAWEST ApS (Nu: Landal Formidling ApS) (2023) |
Største underskud: | -33.881' DKK SEAWEST CENTERBYGNING ApS (Nu: SEAWEST ATTRAKTIONER & SERVICES ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 384.548' DKK SEAWEST ApS (Nu: Landal Formidling ApS) (2023) |
Største gæld: | 584.811' DKK Dayz ApS (Nu: Landal Greenparks ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos DAYZ SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S (Nu: SØHØJLANDET ATTRAKTIONER & SERVICES A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BM AF 24/6 ApS (24 år 2 måneder) |
Det hele startede i 1989 i MEJLS-ORTEN-TINGHØJ VINDMØLLELAUG JØRGEN ENGELBRETH i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jørgen Engelbreth, Bjarne Grønbech Gyldenvang Jørgensen, Per Vilstrup Pedersen, Tore Erik Lundkvist, Niels Otto Trap at Bjarne Jensen stiftede MEJLS-ORTEN-TINGHØJ VINDMØLLELAUG JØRGEN ENGELBRETH den dag i september 1989. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bjarne i 16 år, før fratrædelsen d. 30. september 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2005.
Tidslinje (112)
-
BM AF 24/6 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.11.2023
Registreringsdato: 18.11.2023 -
BBJ Ferieindustri ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.11.2023
Registreringsdato: 18.11.2023 -
BBJ Ferieindustri ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
28.02.2002 - 18.11.2023
Ejer
28.02.2002 - 30.11.2022
Direktør
22.07.2005 - 16.10.2017
Ejer
01.12.2022 - 30.09.2023
Ejer
01.10.2023 - 18.11.2023
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Direktør
24.06.2000 - 16.10.2017
Ejer
25.07.2000 - 18.11.2023
Reel ejer
25.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
25.04.2001 - 25.04.2001
Bestyrelsesmedlem
25.04.2001 - 22.07.2005
Ejer
25.07.2001 - 01.01.2022
Reel ejer
25.07.2001 - Stadig aktiv
Direktør
22.07.2005 - 16.10.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2015 - 17.08.2015
Direktør
31.03.2016 - 06.01.2017
Reel ejer
31.03.2016 - 29.11.2017
Ejerandel: 51% -
Direktør
05.04.2016 - 16.10.2017
Reel ejer
05.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SEAWEST ApS (Nu: Landal Formidling ApS) kunne fremvise et overskud på 34.808' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor FERIECENTER KATTEGAT ApS (Nu: ELMEVANGEN VARDE ApS) kunne fremvise et underskud på 15.871' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 108.744' DKK (SEAWEST ApS (Nu: Landal Formidling ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33.723' DKK (SEAWEST CENTERBYGNING ApS (Nu: SEAWEST ATTRAKTIONER & SERVICES ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 384.548' DKK (SEAWEST ApS (Nu: Landal Formidling ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -145.437' DKK (SEAWEST CENTERBYGNING ApS (Nu: SEAWEST ATTRAKTIONER & SERVICES ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Marianne Bøgh Jensen.