Jesper Lykke Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | J. S. Entreprise (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af J. S. Entreprise (27 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1997 hos J. S. Entreprise (tidligere J. S. ENTREPRISE V/JESPER LYKKE SØRENSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jesper Lykke Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Jesper nu besiddet i 27 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. S. Entreprise
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
JESPER LYKKE SØRENSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2013
Registreringsdato: 20.09.2013 -
JS BOLIG SVINNINGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.07.2013
Registreringsdato: 15.07.2013 -
JS BOLIG SVINNINGE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2007
Registreringsdato: 06.12.2007
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.12.2007 - 20.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2007 - 15.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab