Jens Hyldgaard Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANSTHOLM AUTO & CONTAINER TRANSP (Ejer) |
Største overskud: | 7.733' DKK HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S (2023) |
Største underskud: | -1.731' DKK HANSTHOLM INDFRYSNING P/S (Nu: HANSTHOLM INDFRYSNING A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 17.149' DKK HYLDGÅRD HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 24.647' DKK HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S (23 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1988 i HANSTHOLM AUTO & CONTAINER TRANSP i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Hyldgaard Petersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 15 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Hyldgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
HCT Ejendomme ApS
Via Jens Hyldgaard Holding ApS -
HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S
Via Jens Hyldgaard Holding ApS -
HANSTHOLM STEVEDORE ApS
Via HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S -
Nordshipping - Hanstholm ApS
Via HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S
Direktørposter (2)
-
HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2001 -
Jens Hyldgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2020
Bestyrelsesposter (5)
-
SPAREKASSEN THY
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2013 -
KM Logistik ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2022 -
HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2001 -
Nordshipping - Hanstholm ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2023 -
HANSTHOLM STEVEDORE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
Ny Nordshipping ApS (Nu: Nordshipping - Hanstholm ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
KM Logistik ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
KM Logistik ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S -
Direktør og Ejer
28.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Jens Hyldgaard Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jens Hyldgaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.196' DKK. Gennem holdingselskabet Jens Hyldgaard Holding ApS har Jens derfor også andele i HCT Ejendomme ApS (33.34-49.99%) & HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Hyldgaard Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Hyldgaard Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S der præsenterede et overskud på 7.733' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i HANSTHOLM STEVEDORE ApS der præsenterede et underskud på 419' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 4 måneder fra 2001 til i dag hos HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.733' DKK (HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.490' DKK (HANSTHOLM CONTAINER TRANSPORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.667' DKK (KM Logistik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Tenna Hyldgård Petersen.