Morten Otto Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS O ANDERSEN V/MORTEN OTTO ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.912' DKK MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS (2014) |
Største underskud: | -234' DKK TØNDEN ApS (2015) |
Største egenkapital: | 3.886' DKK MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS (2020) |
Største gæld: | 5.056' DKK MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANS O ANDERSEN V/MORTEN OTTO ANDERSEN (31 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1993 hos HANS O ANDERSEN V/MORTEN OTTO ANDERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Otto Andersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Morten nu besiddet i 31 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen farve- og tapetforretninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANS O ANDERSEN V/MORTEN OTTO ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Pottemagerværkstedet Hirtshals ApS
Via MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS
Direktørposter (1)
-
MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2004
Tidslinje (15)
-
MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015 -
FARVEBASEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2010
Registreringsdato: 01.07.2010 -
FARVEBASEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2007
Registreringsdato: 29.11.2007
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
05.05.2004 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
08.01.2018 - 17.09.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2001 - 22.04.2001
Bestyrelsesmedlem
22.04.2001 - 22.02.2003
Bestyrelsesmedlem
10.04.2005 - 28.11.2007
Bestyrelsesmedlem
29.11.2007 - 01.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 9 måneder fra 2000 til 2004 hos TØNDEN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 18' DKK (MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (Pottemagerværkstedet Hirtshals ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.255' DKK (MOA EJENDOM HIRTSHALS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -132' DKK (Pottemagerværkstedet Hirtshals ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Rigmor Martine Lilholt Horsevad.