Jens Ole Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 12. jul. 1977 (47 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FISCHER FINANS, ÅRHUS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 16.742' DKK EGD-DATA ApS (Nu: Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -853' DKK EG-CENTRET ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 96.639' DKK EGD-DATA ApS (Nu: Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 41.203' DKK ERHVERVS-GRUPPEN, RÅDGIVENDE CIVILØKONOMER, RY - ÅRHUS A/S (Nu: ECIT Consulting A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos ERHVERVS-GRUPPEN, RÅDGIVENDE CIVILØKONOMER, RY - ÅRHUS A/S (Nu: ECIT Consulting A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ECIT Consulting A/S (30 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for nu flere år siden ved FISCHER FINANS, ÅRHUS ApS (tidligere ERHVERVSINVEST. THEM ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Jens Ole Bruun i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen den 9. december 1988.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et overskud på 753' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 24. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EG-CENTRET ApS
Via Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS -
BI-SPAR ApS
Via Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS
Direktørposter (3)
-
EG-CENTRET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2006 -
BI-SPAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2020 -
Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (50)
-
BI-SPAR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.08.2020
Registreringsdato: 28.08.2020 -
ERHVERVS-GRUPPEN, RÅDGIVENDE CIVILØKONOMER, RY - ÅRHUS A/S (Nu: ECIT Consulting A/S)
Fratrådt som direktørDato: 10.02.2011
Registreringsdato: 10.02.2011 -
ERHVERVS-GRUPPEN, RÅDGIVENDE CIVILØKONOMER, RY - ÅRHUS A/S (Nu: ECIT Consulting A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2011
Registreringsdato: 10.02.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
23.11.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
25.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.07.1980 - 10.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.03.1998 - 12.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor EGD-DATA ApS (Nu: Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS) fremviste et overskud på 16.742' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor EG-CENTRET ApS fremviste et underskud på 853' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 8.431' DKK (EGD-DATA ApS (Nu: Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 373' DKK (EG-CENTRET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 96.639' DKK (EGD-DATA ApS (Nu: Erhvervscentret Silkeborg Syd ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.627' DKK (BI-SPAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er CBC Invest GmbH.