Anders Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jørgensen I/S /Morten Jørgensen og Anders Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 5.360' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND) (2021) |
Største underskud: | -799' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND) (2015) |
Største egenkapital: | 11.001' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND) (2023) |
Største gæld: | 24.728' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND) (2019) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jørgensen I/S /Morten Jørgensen og Anders Jørgensen (33 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1991 ved Jørgensen I/S /Morten Jørgensen og Anders Jørgensen (tidligere Jørgensen I/S /Morten Jørgensen Oganders Jørgensen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Morten Jørgensen at Anders Jørgensen stiftede Jørgensen I/S /Morten Jørgensen og Anders Jørgensen den dag i april 1991. Rollen som Ejer og Stifter har Anders nu bestreddet i 33 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jørgensen I/S /Morten Jørgensen og Anders Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2007
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
Abildgade v/Anders Jørgensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.01.2021
Registreringsdato: 10.01.2021 -
Abildgade v/Anders Jørgensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2018
Registreringsdato: 04.01.2018 -
JORGENSEN TOWER ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.05.2017
Registreringsdato: 25.05.2017
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
04.01.2018 - 10.01.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2007 - 25.05.2017
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND) kunne offentliggøre et overskud på 5.360' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND) kunne offentliggøre et underskud på 799' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Aksel Nørgaard.