Henning Reinholdt
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSMÆGLERNES VURDERINGSGRUPPE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.024' DKK CHABERT VVS A/S (Nu: Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen A/S) (2019) |
Største underskud: | -612' DKK GAARDE REINHOLDT ApS (Nu: Reinholdt Real Estate A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 10.060' DKK CHABERT VVS A/S (Nu: Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen A/S) (2023) |
Største gæld: | 9.389' DKK CHABERT VVS A/S (Nu: Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos CHABERT VVS A/S (Nu: Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Reinholdt Erhverv (36 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos EJENDOMSMÆGLERNES VURDERINGSGRUPPE ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henning Reinholdt i 16 år 1 måned, før stoppet d. 12. december 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. marts 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H. REINHOLDT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
H.Reinholdt Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Reinholdt Real Estate A/S
Via H. REINHOLDT HOLDING ApS -
CONVENIENCE FOOD PACKAGING ApS
Via H.Reinholdt Holding ApS
Direktørposter (4)
-
H.Reinholdt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2017 -
Reinholdt Real Estate A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2019 -
CONVENIENCE FOOD PACKAGING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2015 -
H. REINHOLDT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Reinholdt Real Estate A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2019 -
CONVENIENCE FOOD PACKAGING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (40)
-
JOHANSENS FOTOSERVICE V/HENNING REINHOLDT JOHANSEN (Nu: Reinholdt Erhverv) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
HS Ejendomsmægler IVS (Nu: Reinholdt LiebhavernesBolig Mægler IVS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021 -
HS Ejendomsmægler IVS (Nu: Reinholdt LiebhavernesBolig Mægler IVS)
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
30.12.2014 - 09.11.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.11.2021 - 24.03.2022
Reel ejer
25.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,17% -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
05.01.2018 - 10.11.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.05.2008 - 30.12.2019
Bestyrelsesmedlem
02.02.2009 - 30.12.2019
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor H. REINHOLDT HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 165' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor H. REINHOLDT HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 302' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 279' DKK (CHABERT VVS A/S (Nu: Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (CONVENIENCE FOOD PACKAGING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.060' DKK (CHABERT VVS A/S (Nu: Blikkenslagerfirmaet Christiansen & Andersen A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -371' DKK (CONVENIENCE FOOD PACKAGING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Christian Emil Reinholdt Johansen.