Rosa Morsal Thomassen
Erhvervsaktiv: | 8. aug. 1996 - 22. dec. 2018 |
Karrieren startede hos: | The Power Presence (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af The Power Presence (28 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1996 ved The Power Presence (tidligere NINA NATURAL CARE V/NINA SØRENSEN) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Rosa Morsal Thomassen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Rosa nu besiddet i 28 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden fremstillingsvirksomhed i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
The Power Presence
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
Boffo Acoin Bloodline Association I/S (Nu: Hardy Co I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.04.2022
Registreringsdato: 23.04.2022 -
Decoded Life Alexandrine Pioneers I/S (Nu: Evolve Into Improved Solution I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2019
Registreringsdato: 19.01.2019 -
Affiliate Roads Fortune Association I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.12.2018
Registreringsdato: 22.12.2018
Blå bog (fortsat)
Rosa har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.08.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.09.2016 - 23.04.2022
Ejerandel: 99% -
Stifter og Ejer
23.05.2016 - 19.01.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.08.2017 - 22.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
23.09.2016 - 22.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager