Dorte Steen Rasmussen
Karrieren startede hos: | STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.787' DKK STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 71.597' DKK STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 15.854' DKK STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS (2019-20) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for nu flere år siden ved STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Dorte Steen Rasmussen i 21 år 5 måneder, før fratrædelsen den 17. marts 1993.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.113' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Green Escalator
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SRH Holding II ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
KEN STORKØKKEN A/S
Via STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS -
Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S
Via STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS -
STØBERIET AALBORG ApS
Via Koncenton Henning Smiths Vej Aalborg A/S -
Koncenton Kampmanns Gaard A/S
Via STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS -
Kampmannsgaard Holding ApS
Via Koncenton Kampmanns Gaard A/S -
Komplementarselskabet Kampmannsgaard ApS
Via Kampmannsgaard Holding ApS -
Kampmannsgaard P/S
Via Komplementarselskabet Kampmannsgaard ApS -
Herning, Dæmningen 17 Komplementar ApS
Via STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS -
K/S Herning, Dæmningen 17
Via Herning, Dæmningen 17 Komplementar ApS -
Koncenton Kildevældet II A/S
Via STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS -
Boeck-Hansens Vej Aalborg A/S
Via Koncenton Kildevældet II A/S
Direktørposter (1)
-
STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2019
Tidslinje (12)
-
SRH Holding II ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.09.2019
Registreringsdato: 24.09.2019 -
Dorte Steen (Nu: Green Escalator) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Dorte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2010 - 09.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.1986 - 18.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.1971 - 17.03.1993
Ejer
01.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Direktør
24.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Dorte Steen Rasmussen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 69.947' DKK.
• SRH Holding II ApS (ejer lige nu 50%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Dorte Steen Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor STEEN RASMUSSEN HOLDING ApS landede et overskud på 6.787' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Poul Steen Rasmussen.