Søren Lejf Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Baagland Aps (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 554' DKK EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S (Nu: Baagland Aps) (2016-17) |
Største underskud: | -2.792' DKK EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S (Nu: Baagland Aps) (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.573' DKK EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S (Nu: Baagland Aps) (2022-23) |
Største gæld: | 10.567' DKK EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S (Nu: Baagland Aps) (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S (Nu: Baagland Aps) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Baagland Aps (2 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2000 hos Baagland Aps (tidligere EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Lejf Jensen i 2 år 5 måneder, inden stoppet den 28. januar 2003.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 35' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sj-Teknik
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Sj-Teknik (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S (Nu: Baagland Aps) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.01.2003
Registreringsdato: 28.01.2003 -
EXPERT NORDVESTSJÆLLAND A/S (Nu: Baagland Aps) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2000
Registreringsdato: 27.08.2000
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2000 - 28.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab