Hans Jørgen Ravn Helligsø
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1977 (47 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejer v/Hans Helligsø (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer v/Hans Helligsø (47 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved Udlejer v/Hans Helligsø (tidligere KLODS-HANS V/HANS JØRGEN RAVN HELLIGSØ) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hans Jørgen Ravn Helligsø og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Hans nu bestreddet i 47 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Udlejer v/Hans Helligsø
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Klub K ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Klub K ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
A/S PSE 14 NR. 1043 (Nu: A/S RAN HEAT ENERGY 1987)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.1991
Registreringsdato: 19.09.1991 -
A/S PSE 14 NR. 1043 (Nu: A/S RAN HEAT ENERGY 1987)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.1987
Registreringsdato: 01.01.1987
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1987 - 19.09.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Thomas Helligsø.