Jens Ansø
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ansøknive & Design v/Jens Ansø (Stifter) |
Største overskud: | 264' DKK Ansø of Denmark ApS (2020) |
Største underskud: | -21' DKK Jens Ansø Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.019' DKK Ansø of Denmark ApS (2023) |
Største gæld: | 3.004' DKK Ansø of Denmark ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Ansø of Denmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ansøknive & Design v/Jens Ansø (26 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1998 i Ansøknive & Design v/Jens Ansø (tidligere Ansøknive) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Jens Ansø og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Jens nu besiddet i 26 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ansøknive & Design v/Jens Ansø
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jens Ansø Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ansø of Denmark ApS
Via Jens Ansø Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jens Ansø Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2018 -
Ansø of Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Ansø of Denmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Jens Ansø Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.02.2023
Registreringsdato: 17.02.2023 -
Jens Ansø Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.02.2023
Registreringsdato: 16.02.2023 -
Ansø of Denmark ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2018
Registreringsdato: 26.06.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
26.06.2018 - 16.02.2023
Direktør og Reel ejer
26.06.2018 - Stadig aktiv
Ejer
17.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
29.06.2017 - 16.02.2023
Direktør
29.06.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.02.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jens Ansø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jens Ansø Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.646' DKK. Gennem sit holdingselskab Jens Ansø Holding ApS har Jens dermed også andele i Ansø of Denmark ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Ansø, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Ansø of Denmark ApS landede et overskud på 264' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Jens Ansø Holding ApS landede et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 48' DKK (Ansø of Denmark ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (Jens Ansø Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.019' DKK (Ansø of Denmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.646' DKK (Jens Ansø Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Karina Baglioni Ansø.