Hans Holm
Erhvervsaktiv: | 15. jun. 1980 - 9. aug. 2016 |
Karrieren startede hos: | LT EJENDOMSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.347' DKK COLUMBUS TRADING ApS (Nu: COLUMBUS HOLDING ApS) (2020) |
Største underskud: | -3.285' DKK COLUMBUS TRADING ApS (Nu: COLUMBUS HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 18.072' DKK COLUMBUS TRADING ApS (Nu: COLUMBUS HOLDING ApS) (2015) |
Største gæld: | 7.573' DKK COLUMBUS MARINE A/S (Nu: COLUMBUS TRADING A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos COLUMBUS MARINE A/S (Nu: COLUMBUS TRADING A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af H.H. Trading v/Hans Holm (28 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1980 i LT EJENDOMSSELSKAB A/S (tidligere HOLM OG KNUDSEN VÆRKTØJ A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Holm i 16 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 29. oktober 1996.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H.H. Trading v/Hans Holm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (15)
-
ToolTown I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2016
Registreringsdato: 09.08.2016 -
ToolTown I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2009
Registreringsdato: 01.03.2009 -
De Aktive Isenkræmmere I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.11.2008
Registreringsdato: 20.11.2008
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2009 - 09.08.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 20.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.06.1980 - 29.10.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.1984 - 01.06.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.508' DKK (COLUMBUS MARINE A/S (Nu: COLUMBUS TRADING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.017' DKK (COLUMBUS TRADING ApS (Nu: COLUMBUS HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 549' DKK (HENRIK FOGH ApS).