Klaus Winther Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. okt. 1977 (46 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH AGRO BYGGECENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 577.718' DKK DANISH AGRO A.M.B.A. (2022) |
Største underskud: | -3.051' DKK BJÆVERSKOV BYGGECENTER ApS (Nu: DANISH AGRO BYGGECENTER A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 4.252.141' DKK DANISH AGRO A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 9.043.243' DKK DANISH AGRO A.M.B.A. (2023) |
Flest årsværk: | 560 årsværk hos DANISH AGRO A.M.B.A. (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af FORPAGTER KLAUS PEDERSEN (40 år 8 måneder) |
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i DANISH AGRO BYGGECENTER A/S (tidligere BJÆVERSKOV BYGGECENTER ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Winther Pedersen i 29 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 7. maj 2007.
I dag arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 66' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FORPAGTER KLAUS PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
HUNSEBY VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Korsnakke Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (8)
Tidslinje (23)
-
Korsnakke Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2018
Registreringsdato: 06.02.2018 -
Korsnakke Vindmøllelaug I/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2018
Registreringsdato: 11.01.2018 -
Korsnakke Vindmøllelaug I/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2017
Registreringsdato: 29.11.2017
Blå bog (fortsat)
Klaus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2017 - 11.01.2018
Ejer
06.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 27.11.2017
Reel ejer
21.11.2017 - 28.11.2017
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
23.04.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.04.2015 - 02.06.2015
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
29.09.1995 - 04.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 6 måneder fra 1977 til 2007 hos DANISH AGRO BYGGECENTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 70.347' DKK (DANISH AGRO A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.252.141' DKK (DANISH AGRO A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.520' DKK (BJÆVERSKOV BYGGECENTER ApS (Nu: DANISH AGRO BYGGECENTER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Vagn Aage Ruus Nielsen.