Sara Jane Elizabeth Nakel
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | AKTIVT-LIV ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKTIVT-LIV ApS (5 år 9 måneder) |
Det hele startede i 2006 ved AKTIVT-LIV ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Sara Jane Elizabeth Nakel i 5 år 9 måneder, før stoppet den 29. juni 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
English4educators
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
English4educators (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
AKTIVT-LIV ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2012
Registreringsdato: 29.06.2012 -
AKTIVT-LIV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2006
Registreringsdato: 31.08.2006
Blå bog (fortsat)
Sara har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
31.08.2006 - 29.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab