John Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURANT CAFE PARADIS V/JOHN NIELSEN & HENRIK HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 895' DKK Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.129' DKK Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 982' DKK EMANO ApS (Nu: KOMPLET EVENT ApS) (2022) |
Største gæld: | 3.690' DKK Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jonoma Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1997 ved RESTAURANT CAFE PARADIS V/JOHN NIELSEN & HENRIK HANSEN som Ejer. John Nielsen købte en andel af virksomheden den 25. juni 1997 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover John af: Henrik Perplies Hansen. Rollen som Ejer havde John i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen den 19. maj 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jonoma Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Montage Plan ApS
Via Jonoma Holding ApS -
Dan Messer ApS
Via Jonoma Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Dan Messer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2018 -
Jonoma Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2017 -
Montage Plan ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2020
Tidslinje (22)
-
Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2020
Registreringsdato: 27.03.2020 -
Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2020
Registreringsdato: 02.03.2020 -
Dan Messer ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2018
Registreringsdato: 09.10.2018
Blå bog (fortsat)
John har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
09.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.12.2015 - 16.08.2017
Reel ejer
04.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
21.09.2017 - 02.03.2020
Direktør
27.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.12.2015 - 30.08.2017
Ejer
04.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
28.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.03.2014 - 23.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.04.2014 - 16.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
John Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jonoma Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -203' DKK. Igennem sit holdingselskab Jonoma Holding ApS har John dermed også ejerandele i Montage Plan ApS (100%) og Dan Messer ApS (100%).
Se også koncerndiagram for John Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS) fremviste et overskud på 895' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS) fremviste et underskud på 1.129' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 290' DKK (Helsingør Messerne ApS (Nu: Montage Plan ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 275' DKK (EMANO ApS (Nu: KOMPLET EVENT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 648' DKK (EMANO ApS (Nu: KOMPLET EVENT ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.157' DKK (Dan Messer ApS).