Bjarne Henrik Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1978 (45 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDERIKSSUND EL-AUTOMATIC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.259' DKK X-EL Tavler ApS (2023) |
Største underskud: | -1.489' DKK WEX-EL A/S (Nu: PVU 2017 A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 3.137' DKK WEX-EL A/S (Nu: PVU 2017 A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 13.502' DKK WEX-EL A/S (Nu: PVU 2017 A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos X-EL Tavler ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RASMUSSEN ENGINEERING ApS (12 år 1 måned) |
Det startede for flere år siden ved FREDERIKSSUND EL-AUTOMATIC ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Bjarne Henrik Rasmussen i 10 år, før stoppet den 9. november 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. december 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rasmussen Engineering Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
X-EL Tavler ApS
Via Rasmussen Engineering Holding ApS
Direktørposter (2)
-
X-EL Tavler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2017 -
Rasmussen Engineering Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2024
Tidslinje (21)
-
X-EL Tavler ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Rasmussen Engineering Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Rasmussen Engineering Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.07.2017 - 21.08.2024
Direktør og Reel ejer
25.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.08.2014 - 25.07.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.06.2016 - 14.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.07.2000 - 16.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Henrik Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rasmussen Engineering Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet Rasmussen Engineering Holding ApS har Bjarne derfor også andele i X-EL Tavler ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bjarne Henrik Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor X-EL Tavler ApS kunne fremvise et overskud på 1.259' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor WEX-EL A/S (Nu: PVU 2017 A/S) kunne fremvise et underskud på 1.489' DKK.