Kristen Gammelgaard
Karrieren startede hos: | HTJ-MILJØTEKNIK V/KRISTEN GAMMELGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 16.722' DKK DANCUTTER A/S (2023-24) |
Største underskud: | -1.758' DKK Lykke Invest Holding ApS (2016) |
Største egenkapital: | 24.568' DKK DANCUTTER A/S (2023-24) |
Største gæld: | 15.039' DKK DANCUTTER A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos DANCUTTER A/S (2023-24) |
Det startede for alvor for flere år siden ved HTJ-MILJØTEKNIK V/KRISTEN GAMMELGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristen Gammelgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kristen i 27 år 8 måneder, før stoppet den 30. september 2001.
Virksomheden opererede indenfor kloakmestre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lykke Invest Holding ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
Lykke Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
HTJ MILJØTEKNIK ApS (Nu: HTJ Rørteknik ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
HTJ Rørteknik ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
HTJ Rørteknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020
Blå bog (fortsat)
Kristen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.08.2020 - 16.06.2022
Ejer og Direktør
28.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 89,47% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.06.2001 - 01.10.2021
Direktør
19.11.2020 - 01.10.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2011 - 18.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1974 - 30.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kristen Gammelgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lykke Invest Holding ApS (ejer lige nu 89,47%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.302' DKK. Igennem holdingselskabet Lykke Invest Holding ApS har Kristen derfor også ejerandele i og .
Du kan se koncerndiagram for Kristen Gammelgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Lykke Invest Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 727' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Lykke Invest Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 684' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 16.722' DKK (DANCUTTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.249' DKK (HTJ MILJØTEKNIK ApS (Nu: HTJ Rørteknik ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 24.568' DKK (DANCUTTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -684' DKK (HTJ MILJØTEKNIK ApS (Nu: HTJ Rørteknik ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kristen' netværk er Tania Lykke Gammelgaard.