René Paulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB PEDER HOLT (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 62.227' DKK BMK INTERNATIONAL ApS (Nu: Komet Holding A/S) (2018) |
Største underskud: | -64.683' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (Nu: FCM HOLDING A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 261.138' DKK BMK INTERNATIONAL ApS (Nu: Komet Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 109.914' DKK BMK INTERNATIONAL ApS (Nu: Komet Holding A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos DANWIND ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AR Rengøring IVS (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1991 hos REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB PEDER HOLT (tidligere A/S PSE 38 NR. 1329) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde René Paulsen i 5 år 6 måneder, inden stoppet den 19. december 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. juli 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holding selskabet af 21-12-2022 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Danwind Group ApS
Via Holding selskabet af 21-12-2022 ApS -
DANWIND ApS
Via Danwind Group ApS -
DANWIND SERVICE ApS
Via DANWIND ApS -
Danwind Properties ApS
Via Danwind Group ApS -
Danwind Invest ApS
Via Danwind Group ApS -
Danspares ApS
Via Danwind Group ApS
Direktørposter (4)
-
DANWIND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2023 -
Danwind Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2023 -
JALMM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2019 -
Holding selskabet af 21-12-2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2022
Tidslinje (65)
-
Danwind Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
DANWIND ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2023
Registreringsdato: 15.09.2023 -
Revisionskontoret 2015 (Nu: Focus løn) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
René har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
14.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Holding selskabet af 21-12-2022 ApS -
Direktør
15.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Danwind Group ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.05.2020 - 30.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2021 - 20.03.2022
Bestyrelsesmedlem
21.03.2022 - 13.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
René Paulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holding selskabet af 21-12-2022 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 48' DKK. Igennem sit holdingselskab Holding selskabet af 21-12-2022 ApS har René dermed også ejerandele i Danwind Group ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for René Paulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JALMM ApS fremviste et overskud på 147' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor DANWIND ApS fremviste et underskud på 18.762' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 44.953' DKK (BMK INTERNATIONAL ApS (Nu: Komet Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.762' DKK (DANWIND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 261.138' DKK (BMK INTERNATIONAL ApS (Nu: Komet Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -140' DKK (Danwind Blue Water A/S (Nu: Blue Water Energy Services A/S)).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Dan Lennart Thode Kjellgren.