Lars Sørensen
Karrieren startede hos: | CARSTEN SCHJØTH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 356.762' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2016) |
Største underskud: | -38.654' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 2.320.278' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2016) |
Største gæld: | 1.135.668' DKK ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 234 årsværk hos ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S) (2017) |
Det hele begyndte for alvor for længe siden i CARSTEN SCHJØTH A/S (tidligere EGÅ MØBELCENTER A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Sørensen i 39 år, inden stoppet d. 11. februar 2011.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 227' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-22
Ejerandel: 10-14.99% -
K/S HABRO-HALIFAX
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HABRO-STEVENAGE
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-22
Direktørposter (2)
-
OPJURS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2004 -
PRETTY GIRLS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
HJULSØGÅRD EJENDOMSFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2003 -
PE OFFSET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (443)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-22 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
K/S HABRO-STEVENAGE (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
VESTJYSK EJENDOMSINVEST A/S (Nu: Nankas Ejendomme A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.07.2023
Registreringsdato: 20.07.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor VESTJYSK EJENDOMSINVEST A/S (Nu: Nankas Ejendomme A/S) fremviste et overskud på 6.630' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ADVOKATPARTNERSELSKABET DAHL, ESBJERG (Nu: Dokken 2017 P/S) fremviste et underskud på 22.649' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.402' DKK (ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.330' DKK (P.E. OFFSET OG REKLAME VARDE A/S (Nu: PE OFFSET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.121.402' DKK (ÅÆØ 2014 A/S (Nu: Norlys Forsyning A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -685' DKK (K/S HABRO-STEVENAGE).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Tage Hjortkjær.