Hans-Jørgen Hørning
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS-JØRGEN HØRNING (Ejer) |
Største overskud: | 265' DKK TURISTFONDEN FOR SILKEBORG OG GJERN (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) (2014) |
Største underskud: | -448' DKK TURISTFONDEN FOR SILKEBORG OG GJERN (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) (2019) |
Største egenkapital: | 746' DKK TURISTFONDEN FOR SILKEBORG OG GJERN (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) (2014) |
Største gæld: | 1.608' DKK TURISTFONDEN FOR SILKEBORG OG GJERN (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) (2019) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TURISTFONDEN FOR SILKEBORG OG GJERN (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANS-JØRGEN HØRNING (21 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1997 ved HANS-JØRGEN HØRNING i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hans-Jørgen Hørning der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Hans-Jørgen i 21 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2018.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
HANS-JØRGEN HØRNING (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
KJELLERUP EVENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2015
Registreringsdato: 28.05.2015 -
KJELLERUP EVENT ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2015
Registreringsdato: 28.05.2015
Blå bog (fortsat)
Hans-Jørgen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.01.2019 - 01.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.1997 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.10.2011 - 28.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2006 - 07.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor KJELLERUP EVENT ApS landede et underskud på 29' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans-Jørgen' netværk er Flemming Anker Christensen.