Kurt Hangaard Vendelbo
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1976 (48 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGERIETS VVS-FORRETNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.683' DKK EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS (2023-24) |
Største underskud: | -1.067' DKK EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 40.105' DKK EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS (2023-24) |
Største gæld: | 17.441' DKK EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING ApS (Nu: BYGGERIETS VVS-FORRETNING ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BYGGERIETS VVS-FORRETNING ApS (48 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for mange år siden hos BYGGERIETS VVS-FORRETNING ApS (tidligere FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Kurt Hangaard Vendelbo i 47 år 11 måneder, inden stoppet den 15. april 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 352' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KV INVEST V/KURT VENDELBO
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS
Ejerandel: 100% -
FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BYGGERIETS VVS-FORRETNING ApS
Via FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING ApS (Nu: BYGGERIETS VVS-FORRETNING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.03.2008
Registreringsdato: 25.03.2008
Blå bog (fortsat)
Kurt har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
25.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.03.2008 - 15.04.2024
Ejer
25.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
15.05.1976 - 15.04.2024
Reel ejer
15.05.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
23.11.1993 - 25.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Hangaard Vendelbo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING HOLDING ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på -23' DKK. Gennem sit holdingselskab FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING HOLDING ApS har Kurt dermed også andele i BYGGERIETS VVS-FORRETNING ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Kurt Hangaard Vendelbo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS landede et overskud på 4.683' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS landede et underskud på 1.067' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 4.683' DKK (EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 40.105' DKK (EJENDOMSSELSKABET KV AF 2008 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -23' DKK (FREDERIKSBJERG VVS-FORRETNING HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Lars Vendelbo.