Lasse Gram Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LGP INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.094' DKK VAGUS C ApS (2021) |
Største underskud: | -59.732' DKK Intelligent Marking ApS (Nu: Turf Tank ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 44.088' DKK Intelligent Marking ApS (Nu: Turf Tank ApS) (2021) |
Største gæld: | 375.905' DKK Intelligent Marking ApS (Nu: Turf Tank ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos Intelligent Marking ApS (Nu: Turf Tank ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LGP INVEST ApS (23 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 i LGP INVEST ApS med titlen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Lasse Gram Pedersen nu bestreddet i 23 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 475' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LGP INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
VAGUS C ApS
Via LGP INVEST ApS -
Hjørring Ejendomsselskab A/S
Via VAGUS C ApS -
Ejendomsselskabet Ejnarparken A/S
Via VAGUS C ApS -
Ejendomsselskabet Ejnarparken II ApS
Via VAGUS C ApS -
Gram Pedersen A/S
Via LGP INVEST ApS -
Auktionshuset Vendsyssel ApS
Via Gram Pedersen A/S -
Hjørring Dynamic Invest A/S
Via LGP INVEST ApS -
Velomio.com ApS UNDER KONKURS
Via Hjørring Dynamic Invest A/S -
Datoselskabet af 17/6 2024 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Hjørring Dynamic Invest A/S
Direktørposter (3)
-
Gram Pedersen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2012 -
LGP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2001 -
Hjørring Dynamic Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2019
Bestyrelsesposter (6)
-
Ejendomsselskabet Ejnarparken A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2022 -
Hjørring Dynamic Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2019 -
Auktionshuset Vendsyssel ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.04.2023 -
Ejendomsselskabet Ejnarparken II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2023 -
Hjørring Ejendomsselskab A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2020 -
VAGUS C ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2020
Tidslinje (60)
-
mad+ ApS (Nu: Datoselskabet af 17/6 2024 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Lasse Gram Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Ejendomsselskabet Ejnarparken II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lasse har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
29.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,69%
Lasse Gram Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LGP INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.546' DKK. Igennem holdingselskabet LGP INVEST ApS har Lasse derfor også ejerandele i VAGUS C ApS (33.34-49.99%), Gram Pedersen A/S (100%) & Hjørring Dynamic Invest A/S (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Lasse Gram Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lasse Gram Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i VAGUS C ApS der præsenterede et overskud på 8.094' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i VAGUS C ApS der præsenterede et underskud på 2.221' DKK.
Lasse har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 2003 til 2010 hos MovieHouse Hjørring A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.354' DKK (HJØRRING BIO A/S (Nu: MovieHouse Hjørring A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 59.732' DKK (Intelligent Marking ApS (Nu: Turf Tank ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.561' DKK (Centrum Ejendomme A/S (Nu: Boligselskabet Nordlig A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -48.829' DKK (Intelligent Marking ApS (Nu: Turf Tank ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Anders Ulrik Sørensen.