Michael Riis Nolsøe Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUSIKVÆRKSTEDET V/THOMAS LINDUM & MICHAEL N LUND (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Speedbaadsbevis.DK v/K Bech&M Lund (4 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 i MUSIKVÆRKSTEDET V/THOMAS LINDUM & MICHAEL N LUND i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Thomas Lindum at Michael Riis Nolsøe Lund stiftede MUSIKVÆRKSTEDET V/THOMAS LINDUM & MICHAEL N LUND den dag i marts 1999. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 1 år 7 måneder, inden stoppet d. 30. september 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor forhandlere af musikinstrumenter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MNL consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
MNL consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Speedbaadsbevis.DK v/K Bech&M Lund (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2009
Registreringsdato: 31.03.2009 -
Speedbaadsbevis.DK v/K Bech&M Lund (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2004
Registreringsdato: 01.07.2004
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 31.03.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.1999 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager