Kim Ellebæk Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1990 (34 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER KIM ELLEBÆK HANSEN (Stifter) |
Største overskud: | 2.643' DKK ELLE AGRO A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 25.009' DKK ELLE AGRO A/S (2023) |
Største gæld: | 29.630' DKK ELLE AGRO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ELLE AGRO A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER KIM ELLEBÆK HANSEN (34 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1990 ved GÅRDEJER KIM ELLEBÆK HANSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim Ellebæk Hansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Kim nu bestreddet i 34 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER KIM ELLEBÆK HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
K. Ellebæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ELLE AGRO A/S
Via K. Ellebæk Holding ApS
Direktørposter (1)
-
K. Ellebæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
ELLE AGRO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Kim Ellebæk Holding A/S (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Kim Ellebæk Holding A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
K. Ellebæk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
24.04.2023 - 14.12.2023
Ejer
26.04.2023 - 14.12.2023
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
01.04.2023 - 26.04.2023
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75%
Kim Ellebæk Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. Ellebæk Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.736' DKK. Gennem holdingselskabet K. Ellebæk Holding ApS har Kim derfor også andele i ELLE AGRO A/S (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Kim Ellebæk Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ELLE AGRO A/S kunne fremvise et overskud på 2.643' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.643' DKK (ELLE AGRO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.009' DKK (ELLE AGRO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18.736' DKK (K. Ellebæk Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Mads Ellebæk Agergaard.