Søren Olesen
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 1987 - 1. jan. 2014 |
Karrieren startede hos: | HØJSAGER PLANTESKOLE V/ SØREN OLESEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af HØJSAGER PLANTESKOLE V/ SØREN OLESEN (37 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1987 ved HØJSAGER PLANTESKOLE V/ SØREN OLESEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Olesen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 37 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor planteformering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HØJSAGER PLANTESKOLE V/ SØREN OLESEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
Nykøbing Plantehandel og Højsager Planteskole I/S v/Søren Olesen, Anette Olesen og Helen Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
Nykøbing Plantehandel og Højsager Planteskole I/S v/Søren Olesen, Anette Olesen og Helen Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009 -
SPAREKASSEN SPAR MORS (Nu: SPAREKASSEN AF 3/11-2008)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2008
Registreringsdato: 02.11.2008
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 01.01.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2007 - 02.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab