Per Tretow-Loof
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOPDANMARK LEASING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.561' DKK K/S TOOSBUYSTRASSE 4, FLENSBURG (2018) |
Største underskud: | -3.190' DKK K/S GI NORDDORF (2017) |
Største egenkapital: | 7.853' DKK K/S GROSSE STRASSE 29, FLENSBURG (2022-23) |
Største gæld: | 29.365' DKK K/S TOOSBUYSTRASSE 4, FLENSBURG (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OB HOLDING ApS (Nu: DANSK KAPITALUDVIKLING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CAND.JUR.,CIVILØKONOM PER TRETOW-LOOF (31 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1987 i TOPDANMARK LEASING A/S (tidligere A/S PSE 10 NR. 1335) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Per Tretow-Loof i 3 år, inden stoppet d. 25. juli 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. august 1992.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CAND.JUR.,CIVILØKONOM PER TRETOW-LOOF
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DAPROJ ApS
Ejerandel: 100% -
DANSK KAPITALUDVIKLING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
DAPROJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016 -
DANSK KAPITALUDVIKLING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (85)
-
FE PEINE 2 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
FE WOLFENBÜTTEL 2 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
FE PEINE 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022
Blå bog (fortsat)
Per har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.03.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
26.08.2008 - 23.11.2022
Bestyrelsesmedlem
15.03.2022 - 23.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.04.2008 - 12.10.2022
Bestyrelsesmedlem
25.02.2022 - 12.10.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2008 - 21.02.2022
Reel ejer
04.09.2008 - 21.02.2022
Ejer
23.08.2016 - 21.02.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
14.04.2008 - 21.02.2022
Ejer
23.08.2016 - 21.02.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor OB HOLDING ApS (Nu: DANSK KAPITALUDVIKLING ApS) fremviste et overskud på 2.563' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor OB HOLDING ApS (Nu: DANSK KAPITALUDVIKLING ApS) fremviste et underskud på 2.651' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 350' DKK (K/S GROSSE STRASSE 29, FLENSBURG).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 987' DKK (OB HOLDING ApS (Nu: DANSK KAPITALUDVIKLING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.853' DKK (K/S GROSSE STRASSE 29, FLENSBURG).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.463' DKK (OB HOLDING ApS (Nu: DANSK KAPITALUDVIKLING ApS)).