Howard William Feely
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 1989 - 13. okt. 2022 |
Karrieren startede hos: | PC INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.420' DKK IW Handel & Service ApS (2021) |
Største underskud: | -1.147' DKK Randersvej 28 K/S (2014) |
Største egenkapital: | 116.941' DKK IW Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 38.532' DKK IW Handel & Service ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos krarup advokatanpartsselskab (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRECA ApS (17 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1989 hos PC INTERNATIONAL A/S (tidligere ApS SPKR NR. 2333) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Howard William Feely i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 11. maj 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. maj 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advokat William Feely
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
IW Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IW Handel & Service ApS
Via IW Holding ApS -
Mosevangen 59 m.fl. ApS
Via IW Handel & Service ApS
Direktørposter (4)
-
Mosevangen 59 m.fl. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021 -
IW Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2017 -
FreCat Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2018 -
IW Handel & Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2017
Ejendomme (6)
Tidslinje (42)
-
krarup advokatanpartsselskab (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022 -
krarup advokatanpartsselskab
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022 -
krarup advokatanpartsselskab (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022
Blå bog (fortsat)
Howard har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via IW Handel & Service ApS -
Direktør
21.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
27.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
22.08.2022 - 13.10.2022
Ejerandel: 100%
Howard William Feely er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IW Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 108.783' DKK. Gennem sit holdingselskab IW Holding ApS har Howard dermed også andele i IW Handel & Service ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Howard William Feely, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor IW Handel & Service ApS landede et overskud på 57.420' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor krarup advokatanpartsselskab landede et underskud på 177' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.195' DKK (IW Handel & Service ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 177' DKK (krarup advokatanpartsselskab).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 108.783' DKK (IW Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -137' DKK (krarup advokatanpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Howard' netværk er Irene Bolt Feely.