John Finnich Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 1984 (40 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BARCO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 33.386' DKK RE COMMUNICATIONS A/S (Nu: BARCO A/S) (2016) |
Største underskud: | -6.987' DKK FONDEN GRANTOFTEGAARD (2020) |
Største egenkapital: | 33.166' DKK RE COMMUNICATIONS A/S (Nu: BARCO A/S) (2018) |
Største gæld: | 44.654' DKK FONDEN GRANTOFTEGAARD (2021) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos FONDEN GRANTOFTEGAARD (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af BARCO A/S (11 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1984 ved BARCO A/S (tidligere RE COMMUNICATIONS A/S) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred John Finnich Pedersen i 11 år 8 måneder, før stoppet den 12. oktober 1995.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 33.386' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Firstmind
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FirstMind ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
FirstMind ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
FirstMind ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.07.2017 -
DYREFONDET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Firstmind (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
FONDEN GRANTOFTEGAARD
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
DYREFONDET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2019
Registreringsdato: 13.05.2019
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
07.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2013 - 04.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2007 - 28.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
John Finnich Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved DYREFONDET der præsenterede et overskud på 10.918' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN GRANTOFTEGAARD der præsenterede et underskud på 6.987' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 8 måneder fra 1986 til 1996 hos I-PUBLISHING GROUP ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.918' DKK (DYREFONDET).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 41' DKK (FirstMind ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.098' DKK (DYREFONDET).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (FirstMind ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Gitte Pedersen.