Henrik Schaufuss
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af d. 13/3 2017 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 765' DKK BIKESNPARTS ApS (Nu: Selskabet af 3. oktober 2023 ApS) (2021) |
Største underskud: | -515' DKK SCHAUFUSS CYKLER ApS (Nu: Selskabet af d. 13/3 2017 ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 896' DKK BIKESNPARTS ApS (Nu: Selskabet af 3. oktober 2023 ApS) (2021) |
Største gæld: | 5.426' DKK SCHAUFUSS CYKLER ApS (Nu: Selskabet af d. 13/3 2017 ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCHAUFUSS HOLDING ApS (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 hos Selskabet af d. 13/3 2017 ApS (tidligere SCHAUFUSS CYKLER ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Henrik Schaufuss i 8 år 10 måneder, inden stoppet den 24. maj 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 kunne fremvise et overskud på 50' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Bike Import
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
BIKESNPARTS ApS (Nu: Selskabet af 3. oktober 2023 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
Nordic Bike Import (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
BIKESNPARTS ApS (Nu: Selskabet af 3. oktober 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
05.02.2017 - 09.08.2024
Reel ejer
10.03.2017 - 09.08.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.11.2017 - 03.12.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
18.08.2008 - 30.11.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.06.2008 - 24.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BIKESNPARTS ApS (Nu: Selskabet af 3. oktober 2023 ApS) fremviste et overskud på 765' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SCHAUFUSS CYKLER ApS (Nu: Selskabet af d. 13/3 2017 ApS) fremviste et underskud på 515' DKK.