Henrik Theilgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1975 (49 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET AF 30/4 1989 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.267' DKK STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS (2020-21) |
Største underskud: | -639' DKK Storkøbenhavns Stenhuggeri Holding ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 43.614' DKK HOLDINGSELSKABET HAMMER & HUG ApS (2014-15) |
Største gæld: | 64.659' DKK DANSTEIN EJENDOMME A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af H & N I/S (35 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for nu meget længe siden i HANDELSSELSKABET AF 30/4 1989 A/S (tidligere DANSTEIN A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Henrik Theilgaard Nielsen i 13 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 19. maj 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. juli 1990.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
H & N I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DANSTEIN EJENDOMME A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
Henrik T. Nielsen ApS
Ejerandel: 100% -
Storkøbenhavns Stenhuggeri Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
DANSTEIN A/S
Via Henrik T. Nielsen ApS -
STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS
Via Storkøbenhavns Stenhuggeri Holding ApS -
STENHUGGEREN ÅLBORG ApS
Via STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS -
ÅRHUS NY STENHUGGERI ApS
Via STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS -
DEN LOKALE STENHUGGER ApS
Via STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS
Direktørposter (2)
-
Henrik T. Nielsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2016 -
Storkøbenhavns Stenhuggeri Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2016
Bestyrelsesposter (4)
-
STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.07.2017 -
DANSTEIN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2005 -
DANSTEIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2005 -
DEN LOKALE STENHUGGER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2013
Ejendomme (7)
Tidslinje (40)
-
STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.07.2017
Registreringsdato: 06.07.2017 -
STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2017
Registreringsdato: 06.07.2017 -
STORKØBENHAVNS STENHUGGERI ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2016
Registreringsdato: 08.12.2016
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
08.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.01.2005 - 28.03.2014
Bestyrelsesmedlem
14.01.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2016 - 01.07.2019
Ejerandel: 10% -
Ejer og Direktør
14.01.2005 - 06.07.2017
Reel ejer
08.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Henrik Theilgaard Nielsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Henrik T. Nielsen ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29.396' DKK.
• Storkøbenhavns Stenhuggeri Holding ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 29.396' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Henrik Theilgaard Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor HOLDINGSELSKABET HAMMER & HUG ApS kunne fremvise et overskud på 4.031' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Storkøbenhavns Stenhuggeri Holding ApS kunne fremvise et underskud på 639' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Niels Christian Theilgaard Nielsen.