Christian Peter Petersen
Karrieren startede hos: | SMEDEMESTER CHR P PETERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.180' DKK PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.693' DKK PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S (2023) |
Største gæld: | 1.967' DKK PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S (2023) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i SMEDEMESTER CHR P PETERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Christian Peter Petersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Christian nu besiddet i 54 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SMEDEMESTER CHR P PETERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S
Ejerandel: 15-19.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2018
Registreringsdato: 21.12.2018 -
PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018 -
PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2010
Registreringsdato: 01.12.2010
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1970 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
23.06.1999 - 07.05.2009
Bestyrelsesmedlem
07.05.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2010 - 20.12.2018
Ejer
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PETERSENS SMEDE- OG MASKINFORRETNING. BYLDERUP-BOV A/S landede et overskud på 2.180' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Kim Petersen.