Michael Mørch
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | T-RAGS I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.061' DKK TRYKFABRIKKEN ApS (2021-22) |
Største underskud: | -43' DKK TRYKFABRIKKEN ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.587' DKK TRYKFABRIKKEN ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.118' DKK TRYKFABRIKKEN ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos TRYKFABRIKKEN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af TRYKFABRIKKEN ApS (14 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1999 hos T-RAGS I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Martin Willy Silz at Michael Mørch stiftede T-RAGS I/S den dag i marts 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MM Holding af 26/10 2016 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TRYKFABRIKKEN ApS
Via MM Holding af 26/10 2016 ApS
Direktørposter (2)
-
TRYKFABRIKKEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2010 -
MM Holding af 26/10 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
TRYKFABRIKKEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
TRYKFABRIKKEN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2016
Registreringsdato: 26.10.2016 -
MM Holding af 26/10 2016 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2016
Registreringsdato: 26.10.2016 -
AWMM Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2016
Registreringsdato: 26.10.2016
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.10.2016 - 26.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
28.04.2010 - 26.10.2016
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.03.1999 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Mørch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MM Holding af 26/10 2016 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.226' DKK. Igennem holdingselskabet MM Holding af 26/10 2016 ApS har Michael derfor også ejerandele i TRYKFABRIKKEN ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Mørch, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TRYKFABRIKKEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.061' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor TRYKFABRIKKEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 43' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Allan Wiberg.