John Elliot Zoffmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKROBAT I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKROBAT I/S (3 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1998 i AKROBAT I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jørgen Rye Jensen at John Elliot Zoffmann stiftede AKROBAT I/S den dag i marts 1998. Hvervet som Ejer og Stifter havde John i 3 år 7 måneder, inden stoppet d. 30. september 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med andre husholdningsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOZOBOHO
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
JOZOBOHO (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
7.83 Hz Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.07.2019
Registreringsdato: 23.07.2019 -
Earth-Pulse ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
21.05.2017 - 22.07.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.05.2017 - 26.03.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.05.2017 - 23.07.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.1998 - 30.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager