Jørn Fich-Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AABYSKOV HUSE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.952' DKK JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.251' DKK JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2014) |
Største gæld: | 8.910' DKK JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2014) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af FICH PROJEKT V/JØRN FICH-OLSEN (29 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for længe siden i AABYSKOV HUSE ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Jørn Fich-Olsen i 14 år 7 måneder, inden stoppet d. 16. juli 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. april 1991.
Bestyrelsesposter (2)
-
MORTEN FICH-OLSEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2009 -
JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
FICH PROJEKT V/JØRN FICH-OLSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2015
Registreringsdato: 20.11.2015 -
MORTEN FICH-OLSEN HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2009
Registreringsdato: 23.11.2009
Blå bog (fortsat)
Jørn har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.08.1989 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2002 - 06.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.11.1975 - 02.04.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Fich-Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S der præsenterede et overskud på 3.289' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 1975 til 1991 hos AABYSKOV HUSE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.577' DKK (JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.659' DKK (JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.584' DKK (MORTEN FICH-OLSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Morten Fich-Olsen.