Henning Thorborg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1993 (31 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HENNING JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 4.499' DKK PE PORTE & DØRE A/S (Nu: ARKAS A/S) (2019) |
Største underskud: | -532' DKK PE PORTE & DØRE A/S (Nu: ARKAS A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 26.338' DKK HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 15.177' DKK THORBORG ApS (2022) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos PE PORTE & DØRE A/S (Nu: ARKAS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS (22 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1993 hos HENNING JENSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henning Thorborg Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Henning i 8 år 4 måneder, inden stoppet den 1. januar 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor autoreparationsværksteder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
THORBORG ApS
Via HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS -
ØLSTEDHUS ApS
Via HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS -
Group ApS
Via HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2001 -
Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021 -
THORBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2002 -
ØLSTEDHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2005
Ejendomme (6)
Tidslinje (17)
-
Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
HJ BYG TØMRERFIRMA ApS (Nu: ARKAS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.05.2015
Registreringsdato: 22.05.2015 -
PE PORTE & DØRE A/S (Nu: ARKAS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2015
Registreringsdato: 22.05.2015
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.12.2001 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.2004 - 22.05.2015
Bestyrelsesmedlem
30.05.2008 - 22.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Thorborg Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.338' DKK. Gennem sit holdingselskab HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS har Henning dermed også andele i THORBORG ApS (100%), ØLSTEDHUS ApS (100%) samt Group ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Henning Thorborg Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS landede et overskud på 4.397' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Group ApS landede et underskud på 57' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.830' DKK (PE PORTE & DØRE A/S (Nu: ARKAS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 50' DKK (Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.338' DKK (HENNING THORBORG JENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -45' DKK (Group ApS).