Finn Ewert Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 1992 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S HEFA XIV (Ejer) |
Største overskud: | 11.001' DKK TAGE JOHANSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (2023-24) |
Største underskud: | -13.193' DKK STAR VVS A/S (Nu: Star VVS Entreprise A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 14.808' DKK TAGE JOHANSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 37.150' DKK STAR VVS A/S (Nu: Star VVS Entreprise A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos STAR VVS A/S (Nu: Star VVS Entreprise A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af FC Consult v/Finn Ewert Christensen (18 år) |
Finn Ewert Christensen har været tilknyttet - i perioden 1979-83, -.
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1992 ved I/S HEFA XIV i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne John Karsten Petersen, Jens Christian Pedersen, Carsten Juel Adamsen, Lars Damgaard Jensen, Carsten Engsted Callesen, Helge Vestergaard, Laurids Schack, Steffen Alexander Henriksen, Klaus Henning Ehlers Bonnichsen at Finn Ewert Christensen stiftede I/S HEFA XIV den dag i december 1992. Rollen som Ejer og Stifter havde Finn i 11 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Finn Ewert Christensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CITYBED ApS
Via Finn Ewert Christensen Holding ApS -
FC CONSULT, ESBJERG ApS
Via Finn Ewert Christensen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CITYBED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2018 -
Finn Ewert Christensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
GPK HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.02.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
SAHARA 4 ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
SAHARA 4 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
EA AUTOMATIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Finn har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. I en karriere som har varet i mere end 31 år 8 måneder, har Finn bla. Arbejdet indenfor felter som Energy, Project Engineering, Construction, Offshore Drilling og Engineering.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
11.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2010 - 20.12.2023
Reel ejer
05.07.2010 - 14.01.2018
Direktør
22.12.2011 - 20.12.2023
Ejer
18.12.2017 - 15.01.2018
Reel ejer
15.01.2018 - 20.12.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2014 - 07.03.2018
Bestyrelsesmedlem
09.02.2022 - 31.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
08.10.2010 - 30.06.2021
Reel ejer
01.12.2016 - 19.06.2018
Ejer
01.12.2016 - 20.06.2018
Reel ejer
20.06.2018 - 30.06.2021
Ejerandel: 50%
Finn Ewert Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Finn Ewert Christensen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.258' DKK. Gennem sit holdingselskab Finn Ewert Christensen Holding ApS har Finn dermed også andele i CITYBED ApS (100%) og FC CONSULT, ESBJERG ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Finn Ewert Christensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Finn Ewert Christensen Holding ApS landede et overskud på 2.041' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor FC CONSULT, ESBJERG ApS landede et underskud på 500' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 11.001' DKK (TAGE JOHANSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (CITYBED ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 14.808' DKK (TAGE JOHANSEN TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44' DKK (CITYBED ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Gudrun Edith Kjær.