Finn Anders Ottendahl
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINN'S FISK V/FINN ANDERS OTTENDAHL (Ejer) |
Største overskud: | 87' DKK FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS (2021) |
Største underskud: | -53' DKK FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 539' DKK FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS (2021) |
Største gæld: | 335' DKK FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FINN'S FISK V/FINN ANDERS OTTENDAHL (35 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved FINN'S FISK V/FINN ANDERS OTTENDAHL med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Finn Anders Ottendahl der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Finn i 35 år 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor fiskeforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.2015
Ejendomme (6)
Tidslinje (9)
-
FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
04.02.2008 - 29.04.2015
Ejer
07.11.2013 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
30.04.2015 - Stadig aktiv
Direktør
14.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44,44% -
Stifter og Ejer
26.01.1979 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS kunne offentliggøre et overskud på 87' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT ApS kunne offentliggøre et underskud på 53' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Morten Viller Rasmussen.