Henrik Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØNTVASK I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.316.932' DKK DFDS TRANSPORT A/S (Nu: DSV ROAD A/S) (2022) |
Største underskud: | -6.036' DKK DSV OCEAN TRANSPORT A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.044.323' DKK DFDS TRANSPORT A/S (Nu: DSV ROAD A/S) (2022) |
Største gæld: | 4.204.644' DKK DFDS TRANSPORT A/S (Nu: DSV ROAD A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 1.394 årsværk hos DFDS TRANSPORT A/S (Nu: DSV ROAD A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MØNTVASK I/S (38 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1986 i MØNTVASK I/S med titlen som Ejer. Denne rolle har Henrik Nielsen nu bestreddet i 38 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MØNTVASK I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (2)
-
DSV Air & Sea Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2018 -
DSV AIR & SEA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
DSV Air & Sea Denmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.06.2024 -
DSV OCEAN TRANSPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.06.2024
Tidslinje (30)
-
DSV OCEAN TRANSPORT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
DSV Air & Sea Denmark ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
DSV Air & Sea Greenland ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
15.10.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.1986 - Stadig aktiv
Ejer
15.01.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DFDS TRANSPORT (DENMARK) A/S (Nu: DSV AIR & SEA A/S) kunne offentliggøre et overskud på 308.181' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S kunne offentliggøre et underskud på 303' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 285.302' DKK (DFDS TRANSPORT A/S (Nu: DSV ROAD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 201.805' DKK (DFDS TRANSPORT (DENMARK) A/S (Nu: DSV AIR & SEA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40' DKK (DSV OCEAN TRANSPORT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Frank Sobotka.